TABOADA VILLAMIL LUIS
Informe ejecutivo de TABOADA VILLAMIL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TABOADA VILLAMIL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENTINELS HUB SL | Apoderado | 16/08/2024 | |
QBT SOLUTIONS SL | Presidente | 19/06/2024 | |
QBT SOLUTIONS SL | Consejero | 19/06/2024 | |
TALES VENTURE SL | Consejero Delegado | 01/03/2024 | |
TALES VENTURE SL | Presidente | 01/03/2024 | |
TALES VENTURE SL | Consejero | 01/03/2024 | |
GREENWARD SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 25/05/2023 | |
GREENWARD FINANCE SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
GREENWARD PARTNERS SL | Apoderado | 27/03/2023 | |
GREENWARD PARTNERS SL | Consejero | 06/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TABOADA VILLAMIL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABOADA VILLAMIL LUIS
Empresa: SENTINELS HUB SL
Apoderado
- Taboada Villamil Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73706, I/A 2 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-36
Empresa: QUBITIA SOLUTIONS SL
Consejero
- Taboada Villamil Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 51991, I/A 31 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-36
Empresa: QBT SOLUTIONS SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Roman Rodriguez Francisco-manuel
- Suarez Corral Marcos
- Taboada Villamil Luis
Presidente
- Taboada Villamil Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73531, I/A 1 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-36
Empresa: TALES VENTURE SL
Consejero Delegado
- Taboada Villamil Luis
Consejero
- AVALON ASSET MANAGEMENT SL
- Roman Rodriguez Francisco-manuel
- Taboada Villamil Luis
Presidente
- Taboada Villamil Luis
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344, L 4344, F 62, S 8, H PO 67604, I/A 3 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-36
Empresa: TALES VENTURE SL
Administrador Unico
- Taboada Villamil Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344, L 4344, F 62, S 8, H PO 67604, I/A 3 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-36
Empresa: GREENWARD SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Taboada Villamil Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40001 , F 125, S 8, H M 710723, I/A 2 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: GREENWARD FINANCE SL
Administrador Unico
- Taboada Villamil Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38681 , F 154, S 8, H M 687787, I/A 6 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: GREENWARD PARTNERS SL
Apoderado
- Taboada Villamil Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38612 , F 225, S 8, H M 686683, I/A 13 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: GREENWARD PARTNERS SL
Consejero
- Blasco Sanchez Jose Tomas
- Larena Landeta Pedro
- Lopez Perea Paramo Jose Ignacio
- Taboada Villamil Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38612 , F 219, S 8, H M 686683, I/A 12 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: AIRCO2 FINTECH SL
Consejero
- Sanchez Taboas Maximo- Jose
- Taboada Villamil Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4383, L 4383, F 107, S 8, H PO 69126, I/A 3 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-36
VER MAS ACTOS
Información de TABOADA VILLAMIL LUIS
Mostramos los datos de TABOADA VILLAMIL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABOADA VILLAMIL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos