TABOADA VAZQUEZ RUBEN
Informe ejecutivo de TABOADA VAZQUEZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TABOADA VAZQUEZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ARTA PROYECTOS SL | Administrador Unico | 26/12/2023 | |
GRUPO ARTA PROYECTOS SL | Socio Unico | 26/12/2023 |
VINCULACIONES DE TABOADA VAZQUEZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABOADA VAZQUEZ RUBEN
Empresa: GRUPO ARTA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Taboada Vazquez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471, L 4471, F 100, S 8, H PO 72551, I/A 1 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-36
Empresa: GRUPO ARTA PROYECTOS SL
Socio Único
- Taboada Vazquez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471, L 4471, F 100, S 8, H PO 72551, I/A 1 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-36
Empresa: ELOQUAL RETAIL SL
Administrador Solidario
- Lim Fernandez Ann Nee
- Taboada Vazquez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 195, S 8, H PO 65634, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-36
Empresa: ELOQUAL RETAIL SL
Administrador Solidario
- Lim Fernandez Ann Nee
- Taboada Vazquez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 195, S 8, H PO 65634, I/A 1 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-36
Información de TABOADA VAZQUEZ RUBEN
Mostramos los datos de TABOADA VAZQUEZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABOADA VAZQUEZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos