TABOADA SABORIDO JUAN
Informe ejecutivo de TABOADA SABORIDO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TABOADA SABORIDO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE JEREZ SA | Consejero | 22/12/2021 |
VINCULACIONES DE TABOADA SABORIDO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABOADA SABORIDO JUAN
Consejero
- Taboada Saborido Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2293 , F 220, S 8, H CA 2139, I/A 89 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-11
Empresa: PROPLUS SL
Administrador Unico
- Taboada Saborido Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028 , F 181, S 8, H CA 10850, I/A 6 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-11
Empresa: PROPLUS SL
Administrador Unico
- Taboada Saborido Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028 , F 180, S 8, H CA 10850, I/A 5 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-11
Información de TABOADA SABORIDO JUAN
Mostramos los datos de TABOADA SABORIDO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABOADA SABORIDO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos