TABOADA GARCIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de TABOADA GARCIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TABOADA GARCIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANADERIA BOCADIÑOS DE GOIAS SL | Socio Unico | 29/03/2021 | |
PANADERIA BOCADIÑOS DE GOIAS SL | Administrador Unico | 29/03/2021 |
VINCULACIONES DE TABOADA GARCIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABOADA GARCIA JOSE MARIA
Empresa: PANADERIA BOCADIÑOS DE GOIAS SL
Administrador Unico
- Taboada Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356, L 4356, F 95, S 8, H PO 68068, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-36
Empresa: PANADERIA BOCADIÑOS DE GOIAS SL
Socio Único
- Taboada Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356, L 4356, F 95, S 8, H PO 68068, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-36
Empresa: PANADERIA SERRA DO CANDAN SL
Administrador Mancomunado
- Ojea Otero Carolina
- Taboada Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4333, L 4333, F 2, S 8, H PO 67167, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-36
Empresa: PANADERIA SERRA DO CANDAN SL
Administrador Mancomunado
- Ojea Otero Carolina
- Taboada Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4333, L 4333, F 1, S 8, H PO 67167, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-36
Información de TABOADA GARCIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de TABOADA GARCIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABOADA GARCIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos