TABLAS FERNANDEZ DAVID
Informe ejecutivo de TABLAS FERNANDEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TABLAS FERNANDEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D'D TELEFONIA SL | Administrador Unico | 03/02/2015 |
VINCULACIONES DE TABLAS FERNANDEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABLAS FERNANDEZ DAVID
Empresa: D'D TELEFONIA SL
Administrador Unico
- Tablas Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4644, L 3552, F 137, S 8, H MA101405, I/A 4 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-29
Empresa: D'D TELEFONIA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Martin David
- Tablas Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4644, L 3552, F 137, S 8, H MA101405, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-29
Empresa: D'D TELEFONIA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Martin David
- Tablas Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4644, L 3552, F 137, S 8, H MA101405, I/A 2 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-29
Información de TABLAS FERNANDEZ DAVID
Mostramos los datos de TABLAS FERNANDEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABLAS FERNANDEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos