TABERNER ALVAREZ MARTA
Informe ejecutivo de TABERNER ALVAREZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TABERNER ALVAREZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTES ENERGIA SL | Administrador Unico | 03/04/2018 | 19/02/2019 |
MOLLY MALONE SL | Administrador Unico | 03/05/2018 | 17/09/2018 |
MIAMI CAPITAL SL | Socio Unico | 20/02/2014 | 10/03/2014 |
MIAMI CAPITAL SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | 10/03/2014 |
TECNINGE SL | Administrador Unico | 04/11/2010 | 13/12/2010 |
DISTRIBUCIONES GANDIPAN SL | Socio Unico | 04/08/2010 | 29/10/2010 |
DISTRIBUCIONES GANDIPAN SL | Administrador Unico | 04/08/2010 | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE TABERNER ALVAREZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABERNER ALVAREZ MARTA
Empresa: ALTES ENERGIA SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10478, L 7759, F 64, S 8, H V 181255, I/A 2 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-46
Empresa: MOLLY MALONE SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 52, S 8, H V 181744, I/A 2 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-46
Empresa: MOLLY MALONE SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10493, L 7774, F 51, S 8, H V 181744, I/A 1 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-46
Empresa: ALTES ENERGIA SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10478, L 7759, F 63, S 8, H V 181255, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-46
Empresa: MIAMI CAPITAL SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9751, L 7033, F 196, S 8, H V 158099, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-46
Empresa: MIAMI CAPITAL SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9751, L 7033, F 194, S 8, H V 158099, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-46
Empresa: MIAMI CAPITAL SL
Socio Único
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9751, L 7033, F 194, S 8, H V 158099, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-46
Empresa: TECNINGE SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355, L 668, F 13, S 8, H V 9328, I/A 11 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-46
Empresa: TECNINGE SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355, L 668, F 12, S 8, H V 9328, I/A 10 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-46
Empresa: DISTRIBUCIONES GANDIPAN SL
Administrador Unico
- Taberner Alvarez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9212, L 6495, F 136, S 8, H V 139873, I/A 2 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-46
VER MAS ACTOS
Información de TABERNER ALVAREZ MARTA
Mostramos los datos de TABERNER ALVAREZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABERNER ALVAREZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos