TABBARA SREUEL MHD MAZEN
Informe ejecutivo de TABBARA SREUEL MHD MAZEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TABBARA SREUEL MHD MAZEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARISAUTO SL | Administrador Solidario | 20/09/2013 | 08/01/2016 |
TALLERES TRIMAUTO SL | Administrador Solidario | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE TABBARA SREUEL MHD MAZEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABBARA SREUEL MHD MAZEN
Empresa: PARISAUTO SL
Administrador Solidario
- Tabara Omar
- Tabbara Sreuel Mhd Mazen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 13, S 8, H M 45970, I/A 7 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: TALLERES TRIMAUTO SL
Administrador Solidario
- Tabara Saleh Nabil
- Tabbara Sreuel Mhd Mazen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13256 , F 39, S 8, H M 94114, I/A 7 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Empresa: PARISAUTO SL
Administrador Solidario
- Tabara Omar
- Tabbara Choulan Mohammad-hilal
- Tabbara Sreuel Mhd Mazen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 13, S 8, H M 45970, I/A 5 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Información de TABBARA SREUEL MHD MAZEN
Mostramos los datos de TABBARA SREUEL MHD MAZEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABBARA SREUEL MHD MAZEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos