SZCZODRWOSKI HEIKO
Informe ejecutivo de SZCZODRWOSKI HEIKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SZCZODRWOSKI HEIKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUN TOL I SL | Consejero | 09/06/2021 | 05/09/2022 |
BRUC DEVELOPMENTS SA | Consejero | 17/06/2021 | 05/09/2022 |
SOL DE ALVARADO SL | Consejero | 17/06/2021 | 05/09/2022 |
SPK ALVARADO SL | Consejero | 10/06/2021 | 05/09/2022 |
BRUC IBERIA ENERGY INVESTMENT PARTNERS SL | Consejero | 07/06/2021 | 30/06/2022 |
BRUC SUBCO I SL | Consejero | 24/06/2021 | 30/08/2021 |
VINCULACIONES DE SZCZODRWOSKI HEIKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SZCZODRWOSKI HEIKO
Empresa: SPK ALVARADO SL
Consejero
- Szczodrwoski Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40133 , F 80, S 8, H M 713187, I/A 20 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Empresa: SOL DE ALVARADO SL
Consejero
- Szczodrwoski Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42099 , F 21, S 8, H M 711905, I/A 22 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Empresa: SUN TOL I SL
Consejero
- Szczodrwoski Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38138 , F 180, S 8, H M 678727, I/A 12 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Empresa: BRUC DEVELOPMENTS SA
Consejero
- Szczodrwoski Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38160 , F 220, S 8, H M 679080, I/A 15 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Consejero
- Szczodrwoski Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40380 , F 49, S 8, H M 667762, I/A 22 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: BRUC SUBCO I SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Garcia Pedroche De La Viña Jose-luis
- Szczodrwoski Heiko
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37430 , F 218, S 8, H M 667280, I/A 17 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Empresa: BRUC SUBCO I SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Garcia Pedroche De La Viña Jose-luis
- Szczodrwoski Heiko
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37430 , F 216, S 8, H M 667280, I/A 14 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Empresa: BRUC DEVELOPMENTS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Garcia Pedroche De La Viña Jose-luis
- Szczodrwoski Heiko
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38160 , F 219, S 8, H M 679080, I/A 11 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: SOL DE ALVARADO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Garcia Pedroche De La Viña Jose-luis
- Szczodrwoski Heiko
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40070 , F 113, S 8, H M 711905, I/A 16 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: SPK ALVARADO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Echegoyen Lewin Rafael Tristan
- Garcia Pedroche De La Viña Jose-luis
- Szczodrwoski Heiko
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40133 , F 78, S 8, H M 713187, I/A 15 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
VER MAS ACTOS
Información de SZCZODRWOSKI HEIKO
Mostramos los datos de SZCZODRWOSKI HEIKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SZCZODRWOSKI HEIKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos