SYED USMAN ALI SHAH MAJID
Informe ejecutivo de SYED USMAN ALI SHAH MAJID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SYED USMAN ALI SHAH MAJID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NADIMPLA SL | Apoderado Solidario | 26/03/2024 | |
GLOBE & GLOBE 2024 SL | Apoderado Solidario | 06/03/2024 | |
SHOP ON LINE 2023 SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
DUAA EUROPE SL | Socio Unico | 30/04/2021 | |
DUAA EUROPE SL | Administrador Unico | 30/04/2021 |
VINCULACIONES DE SYED USMAN ALI SHAH MAJID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SYED USMAN ALI SHAH MAJID
Empresa: IDAN ENTERPRISE 2023 SL
Administrador Unico
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48810 , F 195, S 8, H B 597119, I/A 2 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: NADIMPLA SL
Apoderado Solidario
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49190 , F 33, S 8, H B 610957, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: GLOBE & GLOBE 2024 SL
Apoderado Solidario
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49156 , F 90, S 8, H B 609726, I/A 2 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-08
Empresa: SHOP ON LINE 2023 SL
Administrador Unico
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48993 , F 91, S 8, H B 603803, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Empresa: COMERDIS WEB SL
Administrador Unico
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 81, S 8, H GI 68464, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-17
Empresa: IDAN ENTERPRISE 2023 SL
Administrador Unico
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48810 , F 193, S 8, H B 597119, I/A 1 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-08
Empresa: COMERDIS WEB SL
Administrador Unico
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 81, S 8, H GI 68464, I/A 1 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-17
Empresa: COMERDIS WEB SL
Socio Único
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 81, S 8, H GI 68464, I/A 1 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-17
Empresa: DUAA EUROPE SL
Administrador Unico
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3326 , F 48, S 8, H GI 69775, I/A 1 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-17
Empresa: DUAA EUROPE SL
Socio Único
- Syed Usman Ali Shah Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3326 , F 48, S 8, H GI 69775, I/A 1 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-17
Información de SYED USMAN ALI SHAH MAJID
Mostramos los datos de SYED USMAN ALI SHAH MAJID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SYED USMAN ALI SHAH MAJID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos