SWIGGERS LEO CAROLINA
Informe ejecutivo de SWIGGERS LEO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SWIGGERS LEO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIOS ANGLO-HISPANOS SL | Apoderado | 08/08/2013 | 31/03/2016 |
PATRIMONIOS ANGLO-HISPANOS SL | Administrador Unico | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE SWIGGERS LEO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SWIGGERS LEO CAROLINA
Empresa: PATRIMONIOS ANGLO-HISPANOS SL
Apoderado
- Swiggers Leo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 208, S 8, H A 72781, I/A 8 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-03
Empresa: PATRIMONIOS ANGLO-HISPANOS SL
Apoderado
- Swiggers Leo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 207, S 8, H A 72781, I/A 6 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-03
Empresa: PATRIMONIOS ANGLO-HISPANOS SL
Administrador Unico
- Swiggers Leo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 207, S 8, H A 72781, I/A 5 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-03
Información de SWIGGERS LEO CAROLINA
Mostramos los datos de SWIGGERS LEO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SWIGGERS LEO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos