SWEN LANDGRAF ARMIN
Informe ejecutivo de SWEN LANDGRAF ARMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SWEN LANDGRAF ARMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANYON BICYCLES IBERIA SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2021 | 29/06/2022 |
CANYON BICYCLES IBERIA SL | Administrador Solidario | 03/03/2020 | 01/12/2021 |
CANYON BICYCLES IBERIA SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | 03/03/2020 |
VINCULACIONES DE SWEN LANDGRAF ARMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SWEN LANDGRAF ARMIN
Empresa: CANYON BICYCLES IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Rapp Winfried
- Swen Landgraf Armin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 13, S 8, H M 701669, I/A 6 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: CANYON BICYCLES IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Rapp Winfried
- Swen Landgraf Armin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 12, S 8, H M 701669, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: CANYON BICYCLES IBERIA SL
Administrador Solidario
- Arnold Lothar Erich
- Swen Landgraf Armin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 12, S 8, H M 701669, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: CANYON BICYCLES IBERIA SL
Administrador Solidario
- Arnold Lothar Erich
- Swen Landgraf Armin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 12, S 8, H M 701669, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: CANYON BICYCLES IBERIA SL
Administrador Unico
- Swen Landgraf Armin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 12, S 8, H M 701669, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: CANYON BICYCLES IBERIA SL
Administrador Unico
- Swen Landgraf Armin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 10, S 8, H M 701669, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Información de SWEN LANDGRAF ARMIN
Mostramos los datos de SWEN LANDGRAF ARMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SWEN LANDGRAF ARMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos