SVITLANA MIAKUSHKO
Informe ejecutivo de SVITLANA MIAKUSHKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SVITLANA MIAKUSHKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTA INVEST 100 SL | Administrador Solidario | 10/07/2024 |
VINCULACIONES DE SVITLANA MIAKUSHKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVITLANA MIAKUSHKO
Empresa: COSTA INVEST 100 SL
Administrador Solidario
- Oleh Hrebeniuk
- Svitlana Miakushko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 60574, I/A 7 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-17
Empresa: COSTA INVEST 100 SL
Administrador Unico
- Svitlana Miakushko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 60574, I/A 7 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-17
Empresa: COSTA INVEST 100 SL
Administrador Unico
- Svitlana Miakushko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 31, S 8, H GI 60574, I/A 5 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-17
Empresa: COSTA INVEST 100 SL
Administrador Solidario
- Javier Andres Bourdjakian
- Svitlana Miakushko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 31, S 8, H GI 60574, I/A 5 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-17
Empresa: COSTA INVEST 100 SL
Administrador Solidario
- Javier Andres Bourdjakian
- Svitlana Miakushko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 31, S 8, H GI 60574, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-17
Empresa: COSTA INVEST 100 SL
Administrador Unico
- Svitlana Miakushko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 205, S 8, H B 472324, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Información de SVITLANA MIAKUSHKO
Mostramos los datos de SVITLANA MIAKUSHKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVITLANA MIAKUSHKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos