SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI
Informe ejecutivo de SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANSI GROUP SL | Administrador Unico | 10/11/2016 | |
VINTKOVA BRAND SL | Administrador Unico | 05/10/2016 |
VINCULACIONES DE SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI
Empresa: FS PERFORMANCE GROUP SL
Administrador Unico
- Svetlozar Plamenov Penkovski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 32, S 8, H B 449838, I/A 4 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Empresa: FS PERFORMANCE GROUP SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Vasquez Felipe
- Svetlozar Plamenov Penkovski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 32, S 8, H B 449838, I/A 4 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Empresa: VINTKOVA BRAND SL
Administrador Unico
- Svetlozar Plamenov Penkovski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45577 , F 141, S 8, H B 492428, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-08
Empresa: FS PERFORMANCE GROUP SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Vasquez Felipe
- Svetlozar Plamenov Penkovski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 32, S 8, H B 449838, I/A 3 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Empresa: FS PERFORMANCE GROUP SL
Administrador Unico
- Svetlozar Plamenov Penkovski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 32, S 8, H B 449838, I/A 3 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Empresa: FS PERFORMANCE GROUP SL
Administrador Unico
- Svetlozar Plamenov Penkovski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 31, S 8, H B 449838, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Información de SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI
Mostramos los datos de SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVETLOZAR PLAMENOV PENKOVSKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos