SVETLANA VELIKANOVA
Informe ejecutivo de SVETLANA VELIKANOVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SVETLANA VELIKANOVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARBOUR. SPACE CAMPUS BCN SL | Administrador Solidario | 29/10/2018 | |
HARBOUR. SPACE BCN SL | Administrador Unico | 19/10/2017 |
VINCULACIONES DE SVETLANA VELIKANOVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVETLANA VELIKANOVA
Empresa: HARBOUR SPACE REAL ESTATE BCN SL
Administrador Solidario
- Eric Jean Nicolas Nobileau
- Svetlana Velikanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 197, S 8, H B 525219, I/A 1 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-08
Empresa: HARBOUR. SPACE BCN SL
Administrador Unico
- Svetlana Velikanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45146 , F 159, S 8, H B 478273, I/A 3 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Empresa: HARBOUR. SPACE BCN SL
Administrador Solidario
- Polina Nazarova
- Svetlana Velikanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45146 , F 159, S 8, H B 478273, I/A 3 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Empresa: HARBOUR. SPACE BCN SL
Administrador Solidario
- Polina Nazarova
- Svetlana Velikanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45146 , F 156, S 8, H B 478273, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Información de SVETLANA VELIKANOVA
Mostramos los datos de SVETLANA VELIKANOVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVETLANA VELIKANOVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos