SVETLANA KONSTANTINOVA
Informe ejecutivo de SVETLANA KONSTANTINOVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SVETLANA KONSTANTINOVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASTY UNIVERSE SL | Apoderado Solidario | 23/06/2020 |
VINCULACIONES DE SVETLANA KONSTANTINOVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVETLANA KONSTANTINOVA
Empresa: PERFUMATIC GROUP BCN SL
Administrador Solidario
- Anton Konstantinov
- Svetlana Konstantinova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45654 , F 160, S 8, H B 494771, I/A 3 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: TASTY UNIVERSE SL
Apoderado Solidario
- Svetlana Konstantinova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45843 , F 199, S 8, H B 500754, I/A 4 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-08
Empresa: MAYKCAR 2014 SL
Administrador Solidario
- Svetlana Konstantinova
- Yulia Zhukova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 126, S 8, H B 459508, I/A 7 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Empresa: PERFUMATIC GROUP BCN SL
Administrador Solidario
- Anton Konstantinov
- Svetlana Konstantinova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45654 , F 159, S 8, H B 494771, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-08
Empresa: MAYKCAR 2014 SL
Administrador Solidario
- Svetlana Konstantinova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44549 , F 37, S 8, H B 459508, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Información de SVETLANA KONSTANTINOVA
Mostramos los datos de SVETLANA KONSTANTINOVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVETLANA KONSTANTINOVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos