SVENSSON KARL MAGNUS
Informe ejecutivo de SVENSSON KARL MAGNUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SVENSSON KARL MAGNUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FASTIGHETSBYRAN THE REAL ESTATE AGENCY SL | Administrador Mancomunado | 29/06/2021 |
VINCULACIONES DE SVENSSON KARL MAGNUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVENSSON KARL MAGNUS
Administrador Mancomunado
- Engstrom Johan Anders
- Svensson Karl Magnus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 90, S 8, H A 109829, I/A 10 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-03
Consejero Delegado
Consejero
- Engstrom Johan Anders
- Nilsson Claes Daniel
- Sundqvist Arvid
- Svensson Karl Magnus
- Williams Gabriella Sara Birgitta
Presidente
Secretario
- Svensson Karl Magnus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 90, S 8, H A 109829, I/A 10 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-03
Consejero
- Nilsson Claes Daniel
- Sundqvist Arvid
- Svensson Karl Magnus
Presidente
Secretario
- Svensson Karl Magnus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 89, S 8, H A 109829, I/A 8 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-03
Consejero
- Nilsson Claes Daniel
- Sundqvist Arvid
- Sundstroem Victoria
- Svensson Karl Magnus
Secretario
- Svensson Karl Magnus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 89, S 8, H A 109829, I/A 7 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-03
Consejero
- Nilsson Claes Daniel
- Nykvist Lars Erik
- Svensson Karl Magnus
Presidente
Secretario
- Svensson Karl Magnus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 89, S 8, H A 109829, I/A 6 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-03
Consejero Delegado
Consejero
- Michanek Markus Carl Stefan
- Nilsson Claes Daniel
- Nykvist Lars Erik
- Svensson Karl Magnus
Presidente
Secretario
- Svensson Karl Magnus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 88, S 8, H A 109829, I/A 5 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-03
Información de SVENSSON KARL MAGNUS
Mostramos los datos de SVENSSON KARL MAGNUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVENSSON KARL MAGNUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos