SVEN MARCEL ROLLINGER
Informe ejecutivo de SVEN MARCEL ROLLINGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SVEN MARCEL ROLLINGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORNIKO GLOBAL TRADE SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE SVEN MARCEL ROLLINGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SVEN MARCEL ROLLINGER
Empresa: MAITODEVELOP SL
Liquidador
- Sven Marcel Rollinger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 127, S 8, H GI 64964, I/A 2 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-17
Empresa: MAITODEVELOP SL
Administrador Unico
- Sven Marcel Rollinger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 127, S 8, H GI 64964, I/A 2 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-17
Empresa: ORNIKO GLOBAL TRADE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sven Marcel Rollinger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 43, S 8, H GI 65106, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-17
Empresa: MAITODEVELOP SL
Administrador Unico
- Sven Marcel Rollinger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 126, S 8, H GI 64964, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-17
Empresa: MAITODEVELOP SL
Socio Único
- Sven Marcel Rollinger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 126, S 8, H GI 64964, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-17
Información de SVEN MARCEL ROLLINGER
Mostramos los datos de SVEN MARCEL ROLLINGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SVEN MARCEL ROLLINGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos