SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA
Informe ejecutivo de SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA SUBA SA | Consejero | 17/02/2022 | |
INMOBILIARIA SUBA SA | Apoderado Solidario | 17/02/2022 | |
INMOBILIARIA SUBA SA | Secretario | 17/02/2022 | |
COMERCIAL ANAYAK SL | Administrador Solidario | 21/06/2018 | |
VERTER RECYCLING 2002 SL | Apoderado | 27/06/2013 | |
PROMOCIONES CESILUR SL | Administrador Solidario | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA
Empresa: INMOBILIARIA SUBA SA
Apoderado Solidario
- Susaeta Arriola Iñigo
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 5, S 8, H SS 2512, I/A 15 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: INMOBILIARIA SUBA SA
Consejero
- Barinaga Argoitia Iñaki
- Barinaga Eguia Maria Isabel
- Bilbao Barinaga Maria-arrate
- Permisan Bardavio Jaime
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Presidente
Secretario
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 5, S 8, H SS 2512, I/A 14 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: INMOBILIARIA SUBA SA
Consejero
- Barinaga Argoitia Iñaki
- Barinaga Eguia Maria Isabel
- Bilbao Barinaga Maria Jesus
- Susaeta Arriola Monica
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Presidente
Secretario
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 5, S 8, H SS 2512, I/A 14 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: INMOBILIARIA SUBA SA
Consejero
- Barinaga Argoitia Iñaki
- Barinaga Eguia Maria Isabel
- Bilbao Barinaga Maria-arrate
- Permisan Bardavio Jaime
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Presidente
Secretario
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 5, S 8, H SS 2512, I/A 14 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: ZAKONTZA SL
Liquidador
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675 , F 144, S 8, H SS 13667, I/A 10 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: ZAKONTZA SL
Administrador Solidario
- Barinaga Eguia Maria Isabel
- Susaeta Barinaga Maria-elena
- Zuzaeta Urquidi Pedro Julian
Liquidador
- Susaeta Barinaga Maria-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675 , F 144, S 8, H SS 13667, I/A 10 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: INMOBILIARIA JUKI SL
Liquidador Solidario
- Bilbao Zubiate Jose Luis
- Madariaga Urquidi Jose Maria
- Susaeta Barinaga Maria-elena
- Valenciaga Arizmendiarrieta Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 61, S 8, H SS 12581, I/A 10 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
Empresa: INMOBILIARIA JUKI SL
Administrador Solidario
- Bilbao Zubiate Jose Luis
- Madariaga Urquidi Jose Maria
- Susaeta Barinaga Maria-elena
- Valenciaga Arizmendiarrieta Jose-maria
Liquidador Solidario
- Bilbao Zubiate Jose Luis
- Madariaga Urquidi Jose Maria
- Susaeta Barinaga Maria-elena
- Valenciaga Arizmendiarrieta Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 61, S 8, H SS 12581, I/A 10 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
Empresa: INMOBILIARIA JUKI SL
Administrador Solidario
- Bilbao Zubiate Jose Luis
- Madariaga Urquidi Jose Maria
- Susaeta Barinaga Maria-elena
- Valenciaga Arizmendiarrieta Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 61, S 8, H SS 12581, I/A 9 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
Empresa: ZAKONTZA SL
Administrador Solidario
- Barinaga Eguia Jose Ignacio
- Barinaga Eguia Maria Isabel
- Susaeta Barinaga Maria-elena
- Zuzaeta Urquidi Pedro Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675 , F 144, S 8, H SS 13667, I/A 8 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-20
VER MAS ACTOS
Información de SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA
Mostramos los datos de SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUSAETA BARINAGA MARIA-ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos