SURUGIU ANA MARIA
Informe ejecutivo de SURUGIU ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SURUGIU ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SURUGIU ANA MARIA
Empresa: CAÑAMO DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Marquez Martinez Ana Maria
- Surugiu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 1, S 8, H AL 52370, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-04
Empresa: CDS 2022 SL
Administrador Solidario
- Surugiu Ana Maria
- Surugiu Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 187, S 8, H AL 54704, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-04
Empresa: CDS 2022 SL
Administrador Unico
- Surugiu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 187, S 8, H AL 54704, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-04
Empresa: CDS 2022 SL
Administrador Unico
- Surugiu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 186, S 8, H AL 54704, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-04
Empresa: CDS 2022 SL
Socio Único
- Surugiu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 186, S 8, H AL 54704, I/A 1 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-04
Empresa: CAÑAMO DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Marquez Martinez Ana Maria
- Surugiu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 1, S 8, H AL 52370, I/A 1 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-04
Información de SURUGIU ANA MARIA
Mostramos los datos de SURUGIU ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SURUGIU ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos