SURIÑACH COROMINAS DAWORG
Informe ejecutivo de SURIÑACH COROMINAS DAWORG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SURIÑACH COROMINAS DAWORG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LENUSICA SL | Administrador Solidario | 10/07/2023 |
VINCULACIONES DE SURIÑACH COROMINAS DAWORG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SURIÑACH COROMINAS DAWORG
Empresa: MIAN SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Suriñach Corominas Daworg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47666 , F 15, S 8, H B 558737, I/A 2 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Empresa: LENUSICA SL
Administrador Solidario
- Andrea Lengyelova
- Suriñach Corominas Daworg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48252 , F 45, S 8, H B 577526, I/A 2 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-08
Empresa: LENUSICA SL
Administrador Unico
- Suriñach Corominas Daworg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48252 , F 45, S 8, H B 577526, I/A 2 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-08
Empresa: LENUSICA SL
Administrador Unico
- Suriñach Corominas Daworg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48252 , F 44, S 8, H B 577526, I/A 1 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Empresa: MIAN SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Suriñach Corominas Daworg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47666 , F 15, S 8, H B 558737, I/A 1 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Información de SURIÑACH COROMINAS DAWORG
Mostramos los datos de SURIÑACH COROMINAS DAWORG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SURIÑACH COROMINAS DAWORG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos