SURBEK SUZANA
Informe ejecutivo de SURBEK SUZANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SURBEK SUZANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL VALUE PLUS HOLDCO SPAIN SL | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
REAL VALUE PLUS HOTEL PROPERTY MADRID SL | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
2IG IBERIA SL | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
KVBW PROPCO ES VALENCIA ATARAZANAS SL | Apoderado Solidario | 16/11/2023 | |
KVBW PROPCO ES SEVILLA HACIENDA ROSARIO SL | Apoderado Solidario | 16/11/2023 | |
KVBW PROPCO ES ALBACETE LINEAL SL | Apoderado Solidario | 16/11/2023 | |
AECR FUENCARRAL 45 SL | Apoderado | 10/10/2023 | |
AECR SERRANO 7 SL | Apoderado | 10/10/2023 | |
AECR SPAIN HOLDING SL | Apoderado | 10/10/2023 | |
KVBW PROPCO ES ALBACETE LINEAL SL | Apoderado Solidario | 23/03/2023 |
VINCULACIONES DE SURBEK SUZANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SURBEK SUZANA
Empresa: REAL VALUE PLUS HOLDCO SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 622211, I/A 10 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 625764, I/A 10 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: 2IG IBERIA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812729, I/A 2 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: KVBW PROPCO ES ALBACETE LINEAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44128 , F 161, S 8, H M 778220, I/A 5 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42708 , F 171, S 8, H M 755275, I/A 9 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42798 , F 56, S 8, H M 756777, I/A 8 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: AECR SPAIN HOLDING SL
Apoderado
- Cruz Coutiño Ana Maria
- Dueñas Garcia Adrian
- Sanz Zudaire David
- Surbek Suzana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34835 , F 223, S 8, H M 626539, I/A 17 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: AECR SERRANO 7 SL
Apoderado
- Cruz Coutiño Ana Maria
- Dueñas Garcia Adrian
- Sanz Zudaire David
- Surbek Suzana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39565 , F 214, S 8, H M 614423, I/A 16 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: AECR FUENCARRAL 45 SL
Apoderado
- Cruz Coutiño Ana Maria
- Dueñas Garcia Adrian
- Sanz Zudaire David
- Surbek Suzana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42363 , F 205, S 8, H M 579394, I/A 13 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: KVBW PROPCO ES ALBACETE LINEAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44128 , F 161, S 8, H M 778220, I/A 4 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Información de SURBEK SUZANA
Mostramos los datos de SURBEK SUZANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SURBEK SUZANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos