SUQUIA MURUA LUIS
Informe ejecutivo de SUQUIA MURUA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUQUIA MURUA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESTIGE TURISTICA SA | Presidente | 18/01/2011 | |
PRESTIGE TURISTICA SA | Consejero Delegado | 18/01/2011 | |
PRESTIGE TURISTICA SA | Consejero | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE SUQUIA MURUA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUQUIA MURUA LUIS
Empresa: PROMOCIONES SUQUIA SL
Administrador Unico
- Suquia Murua Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 122, S 8, H SS 5739, I/A 32 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-20
Empresa: PROMOCIONES SATURDI SL
Administrador Unico
- Suquia Murua Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 88, S 8, H SS 11216, I/A 5 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Empresa: PRESTIGE TURISTICA SA
Consejero Delegado
- Suquia Murua Luis
Consejero
- Gomez Aldea Luis
- Suquia Garmendia Pedro Maria
- Suquia Murua Luis
Presidente
- Suquia Murua Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450, L 19, F 77, S 8, H CS 482, I/A 13 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-12
Empresa: PRESTIGE TURISTICA SA
Consejero Delegado
- Suquia Murua Luis
Consejero
- Gomez Aldea Luis
- Suquia Garmendia Pedro Maria
- Suquia Murua Luis
Presidente
- Suquia Murua Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450, L 19, F 77, S 8, H CS 482, I/A 13 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-12
Información de SUQUIA MURUA LUIS
Mostramos los datos de SUQUIA MURUA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUQUIA MURUA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos