SUÑE GALOFRE ANA MARIA
Informe ejecutivo de SUÑE GALOFRE ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUÑE GALOFRE ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALCOMFORT SA | Administrador Unico | 30/11/2009 | 16/02/2024 |
BALCOMFORT SA | Apoderado | 16/02/2024 |
VINCULACIONES DE SUÑE GALOFRE ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUÑE GALOFRE ANA MARIA
Empresa: BALCOMFORT SA
Apoderado
- Marroco Suñe Pedro Rafael
- Suñe Galofre Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 133, S 8, H PM 14115, I/A 16 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-07
Empresa: BALCOMFORT SA
Administrador Unico
- Suñe Galofre Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 133, S 8, H PM 14115, I/A 16 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-07
Empresa: BALCOMFORT SA
Administrador Unico
- Suñe Galofre Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 133, S 8, H PM 14115, I/A 15 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-07
Empresa: BALCOMFORT SA
Administrador Unico
- Suñe Galofre Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 133, S 8, H PM 14115, I/A 13 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
Empresa: BALCOMFORT SA
Administrador Unico
- Suñe Galofre Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 132, S 8, H PM 14115, I/A 12 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-07
Información de SUÑE GALOFRE ANA MARIA
Mostramos los datos de SUÑE GALOFRE ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUÑE GALOFRE ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos