SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA
Informe ejecutivo de SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS GENERALS PASCAL SA | Administrador Unico | 02/09/2019 | |
PASCAL FONS COMERCIAL SL | Administrador Unico | 30/05/2013 |
VINCULACIONES DE SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA
Empresa: PROMOCIONS GENERALS PASCAL SA
Administrador Unico
- Sumsi Pascal Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36371 , F 183, S 8, H B 286799, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-08
Empresa: PROMOCIONS GENERALS PASCAL SA
Administrador Unico
- Sumsi Pascal Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36371 , F 183, S 8, H B 286799, I/A 3 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Empresa: PASCAL FONS COMERCIAL SL
Administrador Unico
- Sumsi Pascal Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43788 , F 193, S 8, H B 438363, I/A 1 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
Empresa: TERRASSA BUILDING SL
Administrador Mancomunado
- Ferrero Rodriguez Jordi
- Sumsi Pascal Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 206, S 8, H B 249805, I/A 3 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Empresa: PROMOCIONS GENERALS PASCAL SA
Administrador Unico
- Sumsi Pascal Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36371 , F 182, S 8, H B 286799, I/A 2 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08
Empresa: TERRASSA IMMOBLES XXV SL
Administrador Mancomunado
- Ferrero Rodriguez Jordi
- Sumsi Pascal Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 219, S 8, H B 347951, I/A 2 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Información de SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA
Mostramos los datos de SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUMSI PASCAL FRANCESC DE PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos