SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH
Informe ejecutivo de SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WESTLAKE BARBASTRO SA | Consejero | 26/05/2016 | 05/05/2022 |
BAKELITE IBERICA SA | Consejero | 22/04/2016 | 04/11/2021 |
BAKELITE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 09/11/2016 | 04/11/2021 |
VINCULACIONES DE SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH
Consejero
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 123, S 8, H HU 13132, I/A 14 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-22
Consejero
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 123, S 8, H HU 13132, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-22
Empresa: BAKELITE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bidstrup Mark David
- Ferry Knight Iii George
- Ferry Knight Iii George
- Maria Mertens Arnoldus Wilhelmus
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 81, S 8, H VI 14049, I/A 113 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-01
Consejero
- Maria Mertens Arnoldus Wilhelmus
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 81, S 8, H VI 14049, I/A 112 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-01
Consejero
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 76, S 8, H VI 14049, I/A 104 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-01
Apoderado Mancomunado
- Bidstrup Mark David
- Ferry Knight Iii George
- Maria Mertens Arnoldus Wilhelmus
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 71, S 8, H VI 14049, I/A 94 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-01
Consejero
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 181, S 8, H M 247026, I/A 39 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Consejero
- Sullivan Jr. Thomas Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 70, S 8, H VI 14049, I/A 92 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
Información de SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH
Mostramos los datos de SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SULLIVAN JR. THOMAS JOSEPH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos