SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELKAR-IKASTOLAK ZERBITZUAK SL | Apoderado Solidario | 08/01/2020 | |
EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK SCOOP EUROPEA | Apoderado | 12/09/2019 | |
IKASBABESA SL | Administrador Unico | 15/05/2015 | |
ELKARTASUN IKASTOLAK SCOOP EUROPEA | Apoderado | 22/07/2013 | |
EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK SCOOP EUROPEA | Apoderado | 05/03/2012 | |
ELKAR-IKASTOLAK ZERBITZUAK SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/03/2011 | |
ELKAR-IKASTOLAK ZERBITZUAK SL | Consejero | 16/03/2011 |
VINCULACIONES DE SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS
Empresa: ELKAR-IKASTOLAK ZERBITZUAK SL
Apoderado Solidario
- Sors Bagues Jose Maria
- Sukia Busselo Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 6, S 8, H SS 33354, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: ELKAR-IKASTOLAK ZERBITZUAK SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 7, S 8, H SS 33354, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Apoderado
- Sukia Busselo Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5082 , F 114, S 8, H BI 55535, I/A 7 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Empresa: AULKIA SL
Administrador Unico
- Sukia Busselo Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 199, S 8, H SS 9107, I/A 10 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-20
Empresa: IKASEGURUAK SL
Administrador Unico
- Sukia Busselo Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 161, S 8, H SS 3388, I/A 4 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Empresa: ELKARTASUN IKASTOLAK SCOOP EUROPEA
Apoderado
- Sukia Busselo Jose-luis
- Tellitu Mejia Koldo Alberta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5347 , F 43, S 8, H BI 61616, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-48
Apoderado
- Sukia Busselo Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5082 , F 110, S 8, H BI 55535, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-48
Empresa: ELKAR-IKASTOLAK ZERBITZUAK SL
Apoderado Solidario
- Arrizabalaga Aizpurua Mikel Gotzon
- Etxezarreta Alberdi Joseba Iñaki
- Sors Bagues Jose Maria
- Sukia Busselo Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 4, S 8, H SS 33354, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-20
Empresa: ELKAR-IKASTOLAK ZERBITZUAK SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sors Bagues Jose Maria
- Sukia Busselo Jose-luis
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 1, S 8, H SS 33354, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-20
Información de SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS
Mostramos los datos de SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUKIA BUSSELO JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos