SUKHWINDER SINGH GILL
Informe ejecutivo de SUKHWINDER SINGH GILL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUKHWINDER SINGH GILL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL EL PISSET SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
JUST SAVE SL | Administrador Unico | 24/11/2015 | |
TORKE MULTISERVICIOS SL | Apoderado | 12/05/2015 | |
GURBACHAN SL | Administrador Unico | 01/12/2014 | |
SPORTSMEN 07 SL | Administrador Unico | 16/06/2011 |
VINCULACIONES DE SUKHWINDER SINGH GILL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUKHWINDER SINGH GILL
Empresa: RESIDENCIAL EL PISSET SL
Administrador Unico
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38797 , F 176, S 8, H B 335906, I/A 3 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: DIFESPA SL
Administrador Solidario
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 141, S 8, H GI 12710, I/A 8 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-17
Empresa: DIFESPA SL
Administrador Solidario
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 141, S 8, H GI 12710, I/A 6 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-17
Empresa: JUST SAVE SL
Administrador Unico
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 219, S 8, H GI 59228, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-17
Empresa: TORKE MULTISERVICIOS SL
Apoderado
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 53, S 8, H GI 56000, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-17
Empresa: GURBACHAN SL
Administrador Unico
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 201, S 8, H GI 57515, I/A 1 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-17
Empresa: HARJASROM SL
Administrador Solidario
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39514 , F 49, S 8, H B 348588, I/A 3 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
Empresa: SPORTSMEN 07 SL
Administrador Unico
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 25, S 8, H GI 46966, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: SPORTSMEN 07 SL
Administrador Solidario
- Gurdev Singh
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 25, S 8, H GI 46966, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: HARJASROM SL
Administrador Solidario
- Sukhwinder Singh Gill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39514 , F 49, S 8, H B 348588, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Información de SUKHWINDER SINGH GILL
Mostramos los datos de SUKHWINDER SINGH GILL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUKHWINDER SINGH GILL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos