SUKHIKH NIKOLAY
Informe ejecutivo de SUKHIKH NIKOLAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE SUKHIKH NIKOLAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUKHIKH NIKOLAY
Empresa: TAURUS NN SL
Administrador Unico
- Sukhikh Nikolay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6267, L 5175, F 105, S 8, H MA171315, I/A 3 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-29
Empresa: TAURUS NN SL
Administrador Unico
- Sukhikh Nikolay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6267, L 5175, F 105, S 8, H MA171315, I/A 2 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-29
Empresa: TAURUS NN SL
Socio Único
- Sukhikh Nikolay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6267, L 5175, F 105, S 8, H MA171315, I/A 1 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-29
Información de SUKHIKH NIKOLAY
Mostramos los datos de SUKHIKH NIKOLAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUKHIKH NIKOLAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos