SUESCUN ERRO JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de SUESCUN ERRO JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUESCUN ERRO JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUESCUN SAL Y SALMUERAS SA | Apoderado | 07/06/2024 | |
SUESCUN SAL Y SALMUERAS SA | Administrador Mancomunado | 26/03/2024 |
VINCULACIONES DE SUESCUN ERRO JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUESCUN ERRO JOSE JAVIER
Empresa: SUESCUN SAL Y SALMUERAS SA
Apoderado
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Muruzabal Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 4141, I/A 26 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-31
Empresa: SUESCUN ALMACEN DE SAL SA
Administrador Mancomunado
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Muruzabal Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 190, S 8, H NA 4141, I/A 24 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Empresa: SUESCUN ALMACEN DE SAL SA
Consejero Delegado
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
Consejero
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
- Suescun Muruzabal Iñigo
Presidente
Secretario
- Suescun Erro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 190, S 8, H NA 4141, I/A 24 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Empresa: SUESCUN ALMACEN DE SAL SA
Consejero Delegado
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
Consejero
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
- Suescun Muruzabal Iñigo
Presidente
Secretario
- Suescun Erro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 189, S 8, H NA 4141, I/A 23 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-31
Empresa: SUESCUN ALMACEN DE SAL SA
Consejero Delegado
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
Consejero
- Suescun Arbeloa Tomas
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
- Suescun Muruzabal Iñigo
Presidente
Secretario
- Suescun Erro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 189, S 8, H NA 4141, I/A 23 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-31
Empresa: SUESCUN ALMACEN DE SAL SA
Consejero Delegado
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
Consejero
- Suescun Arbeloa Tomas
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
- Suescun Muruzabal Iñigo
Presidente
Secretario
- Suescun Erro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 189, S 8, H NA 4141, I/A 22 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-31
Empresa: SUESCUN ALMACEN DE SAL SA
Consejero Delegado
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
Consejero
- Suescun Arbeloa Tomas
- Suescun Erro Jose Javier
- Suescun Eyaralar Jose Antonio
- Suescun Muruzabal Iñigo
Presidente
Secretario
- Suescun Erro Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 189, S 8, H NA 4141, I/A 22 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-31
Información de SUESCUN ERRO JOSE JAVIER
Mostramos los datos de SUESCUN ERRO JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUESCUN ERRO JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos