SUEIRO ABAD MANUEL JOSE
Informe ejecutivo de SUEIRO ABAD MANUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUEIRO ABAD MANUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMO LUDENS JUEGOS SL | Administrador Solidario | 12/11/2020 | |
SISTEMA BINARIO DISTRIBUCION DE JUEGOS SL | Administrador Solidario | 20/04/2018 | |
NOSOLOROL SL | Administrador Unico | 13/05/2015 |
VINCULACIONES DE SUEIRO ABAD MANUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUEIRO ABAD MANUEL JOSE
Empresa: BURO DE JUEGOS SL
Administrador Unico
- Sueiro Abad Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39521 , F 202, S 8, H M 701666, I/A 3 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: HOMO LUDENS JUEGOS SL
Administrador Solidario
- Ortiz Herreros Antonio Diego
- Sueiro Abad Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41116 , F 85, S 8, H M 729083, I/A 1 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: BURO DE JUEGOS SL
Administrador Unico
- Sueiro Abad Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39521 , F 200, S 8, H M 701666, I/A 1 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Administrador Solidario
- Carballar Heymann Servando
- Sueiro Abad Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 180, S 8, H M 668966, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: NOSOLOROL SL
Administrador Unico
- Sueiro Abad Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33420 , F 37, S 8, H M 601600, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Información de SUEIRO ABAD MANUEL JOSE
Mostramos los datos de SUEIRO ABAD MANUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUEIRO ABAD MANUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos