SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL
Informe ejecutivo de SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA RUECA PATCHWORK SL | Socio Unico | 04/11/2016 | |
LA RUECA PATCHWORK SL | Administrador Unico | 04/11/2016 | |
MERCERIA LA RUECA NARON SL | Socio Unico | 03/05/2013 | |
MERCERIA LA RUECA NARON SL | Administrador Unico | 03/05/2013 | |
LA RUECA PATCHWORK SL | Apoderado | 18/02/2009 |
VINCULACIONES DE SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL
Empresa: LA RUECA PATCHWORK SL
Administrador Unico
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 132, S 8, H C 44680, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-15
Empresa: LA RUECA PATCHWORK SL
Administrador Mancomunado
- Montouto Tato Jesus-ramon
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 132, S 8, H C 44680, I/A 4 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-15
Empresa: LA RUECA PATCHWORK SL
Socio Único
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 132, S 8, H C 44680, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-15
Empresa: MERCERIA LA RUECA NARON SL
Administrador Unico
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 197, S 8, H C 2925, I/A 8 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-15
Empresa: MERCERIA LA RUECA NARON SL
Socio Único
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 197, S 8, H C 2925, I/A 8 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-15
Empresa: MERCERIA LA RUECA NARON SL
Socio Único
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 197, S 8, H C 2925, I/A 5 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-15
Empresa: LA RUECA PATCHWORK SL
Apoderado
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 131, S 8, H C 44680, I/A 2 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-15
Empresa: LA RUECA PATCHWORK SL
Administrador Mancomunado
- Montouto Tato Jesus-ramon
- Sueiras Amigo Maria-raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 131, S 8, H C 44680, I/A 1 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-15
Información de SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL
Mostramos los datos de SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUEIRAS AMIGO MARIA-RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos