SUDO ROBERT
Informe ejecutivo de SUDO ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SUDO ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUDO ROBERT
Empresa: KILI SPAINCO PROJECT SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45306 , F 140, S 8, H M 797018, I/A 6 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: MASMOVIL IBERCOM SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 97, S 8, H SS 13511, I/A 195 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: LORCA TELECOM BIDCO SA
Consejero
- Kubica Tomas
- Segura Martin Miguel Juan
- Sudo Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41884 , F 106, S 8, H M 714328, I/A 33 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: LORCA TELECOM BIDCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41884 , F 83, S 8, H M 714328, I/A 16 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: LORCA TELECOM BIDCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40200 , F 62, S 8, H M 714328, I/A 7 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: MASMOVIL IBERCOM SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 45, S 8, H SS 13511, I/A 147 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-20
Empresa: MASMOVIL IBERCOM SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 41, S 8, H SS 13511, I/A 145 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-20
Empresa: LORCA TELECOM BIDCO SA
Consejero
- Bosio Stefano
- Sudo Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40200 , F 61, S 8, H M 714328, I/A 5 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Empresa: MASMOVIL IBERCOM SA
Consejero
- Sudo Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 34, S 8, H SS 13511, I/A 135 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-20
Empresa: MASMOVIL IBERCOM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 23, S 8, H SS 13511, I/A 72 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
Información de SUDO ROBERT
Mostramos los datos de SUDO ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUDO ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos