SUCKART MICHAEL TILL
Informe ejecutivo de SUCKART MICHAEL TILL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUCKART MICHAEL TILL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNSEEKER GERMANY SL | Apoderado | 05/05/2014 | |
SUNSEEKER GERMANY SL | Apoderado | 28/04/2014 | |
SUNSEEKER GERMANY SL | Administrador Solidario | 05/07/2010 | 27/10/2011 |
SUNSEEKER GERMANY SL | Administrador Unico | 22/06/2010 | 05/07/2010 |
VINCULACIONES DE SUCKART MICHAEL TILL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUCKART MICHAEL TILL
Empresa: SUNSEEKER GERMANY SL
Apoderado
- Suckart Michael Till
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570 , F 184, S 8, H PM 21206, I/A 34 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-07
Empresa: SUNSEEKER GERMANY SL
Apoderado
- Suckart Michael Till
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 38, S 8, H PM 21206, I/A 28 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-07
Empresa: SUNSEEKER GERMANY SL
Administrador Solidario
- Schafer Knut Wilhelm Horst
- Suckart Michael Till
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 38, S 8, H PM 21206, I/A 25 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: SUNSEEKER GERMANY SL
Administrador Solidario
- Schafer Knut Wilhelm Horst
- Suckart Michael Till
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 37, S 8, H PM 21206, I/A 23 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-07
Empresa: SUNSEEKER GERMANY SL
Administrador Unico
- Suckart Michael Till
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 37, S 8, H PM 21206, I/A 23 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-07
Empresa: SUNSEEKER GERMANY SL
Administrador Unico
- Suckart Michael Till
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 37, S 8, H PM 21206, I/A 22 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-07
Información de SUCKART MICHAEL TILL
Mostramos los datos de SUCKART MICHAEL TILL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUCKART MICHAEL TILL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos