SUBIRA PUYOL GERARD
Informe ejecutivo de SUBIRA PUYOL GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUBIRA PUYOL GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXIGEN TRAVEL SL | Administrador Unico | 16/02/2018 |
VINCULACIONES DE SUBIRA PUYOL GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUBIRA PUYOL GERARD
Administrador Unico
- Subira Puyol Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 80, S 8, H L 29503, I/A 2 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-25
Empresa: ESCOLA D'ESQUI DE LA VALL DE BOI SL
Consejero Delegado
- Subira Puyol Gerard
Consejero
Presidente
Secretario
- Subira Puyol Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 101, S 8, H L 2622, I/A 7 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-25
Empresa: ESCOLA D'ESQUI DE LA VALL DE BOI SL
Consejero Delegado
- Subira Puyol Gerard
Consejero
Presidente
Secretario
- Subira Puyol Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 100, S 8, H L 2622, I/A 6 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-25
Empresa: OXIGEN TRAVEL SL
Administrador Unico
- Subira Puyol Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 86, S 8, H L 30835, I/A 1 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-25
Administrador Unico
- Subira Puyol Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 73, S 8, H L 29503, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-25
Información de SUBIRA PUYOL GERARD
Mostramos los datos de SUBIRA PUYOL GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUBIRA PUYOL GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos