SUBIRA PIFARRE CARLES
Informe ejecutivo de SUBIRA PIFARRE CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUBIRA PIFARRE CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRE ODONTOLOGIC ELS QUINZE SLP | Administrador Solidario | 09/12/2015 |
VINCULACIONES DE SUBIRA PIFARRE CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUBIRA PIFARRE CARLES
Empresa: CENTRE ODONTOLOGIC ELS QUINZE SLP
Administrador Solidario
- Diana Resende Da Silva Lopes
- Subira Pifarre Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30958 , F 164, S 8, H B 182166, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: CENTRE ODONTOLOGIC ELS QUINZE SLP
Administrador Unico
- Subira Pifarre Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30958 , F 164, S 8, H B 182166, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: UNITAT D'ODONTOLOGIA DEL MARESME SL
Administrador
- Subira Pifarre Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34322 , F 205, S 8, H B 242962, I/A 4 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-08
Liquidador
- Subira Pifarre Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43941 , F 126, S 8, H B 442323, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Administrador Unico
- Subira Pifarre Carles
Liquidador
- Subira Pifarre Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43941 , F 126, S 8, H B 442323, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Administrador Unico
- Subira Pifarre Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43941 , F 124, S 8, H B 442323, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Información de SUBIRA PIFARRE CARLES
Mostramos los datos de SUBIRA PIFARRE CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUBIRA PIFARRE CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos