SUBIAS PARRA ADELAIDA
Informe ejecutivo de SUBIAS PARRA ADELAIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUBIAS PARRA ADELAIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIFTY-FIFTY PROPERTIES SL | Administrador Unico | 25/03/2020 | |
FIFTY-FIFTY PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 05/12/2017 | |
SUPA SL | Apoderado | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE SUBIAS PARRA ADELAIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUBIAS PARRA ADELAIDA
Empresa: FIFTY-FIFTY PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Subias Parra Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44714 , F 194, S 8, H B 464286, I/A 4 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08
Empresa: FIFTY-FIFTY PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Gutierrez Ramirez Ahmed Samuel
- Subias Parra Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44714 , F 193, S 8, H B 464286, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-08
Empresa: GRUPO BERLINGHIERI Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Subias Parra Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38087 , F 134, S 8, H B 318136, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08
Empresa: SUPA SL
Apoderado
- Subias Parra Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38884 , F 51, S 8, H B 38464, I/A 22 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-08
Empresa: FUNCION MAS FORMA ARCO SL
Liquidador
- Subias Parra Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35291 , F 147, S 8, H B 262516, I/A 4 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Empresa: FUNCION MAS FORMA ARCO SL
Administrador Unico
- Subias Parra Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35291 , F 147, S 8, H B 262516, I/A 4 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Información de SUBIAS PARRA ADELAIDA
Mostramos los datos de SUBIAS PARRA ADELAIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUBIAS PARRA ADELAIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos