SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 30
Empresas activas: 29
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEÑA RUEDA SL | Apoderado | 22/06/2022 | |
NORTEÑA PATRIMONIAL SL | Apoderado | 22/06/2022 | |
ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO SL | Apoderado | 22/06/2022 | |
POMARADA GESTION SL | Apoderado | 23/05/2022 | |
URBE CANTABRIA SL | Apoderado | 11/11/2020 | |
ERCAVICA DESARROLLOS SL | Apoderado | 10/11/2020 | |
U MARKET EBUSINESS SL | Apoderado | 05/11/2020 | |
RECOPOLIS DESARROLLOS SL | Apoderado | 05/11/2020 | |
SEGOBRIGA DESARROLLOS SL | Apoderado | 05/11/2020 | |
CANOVAS EXPLOTACIONES SL | Apoderado | 05/11/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 29, S 8, H AS 14616, I/A 44 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-33
Empresa: PEÑA RUEDA SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 112, S 8, H AS 25985, I/A 29 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-33
Empresa: NORTEÑA PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 121, S 8, H AS 14612, I/A 51 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-33
Empresa: POMARADA GESTION SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40713 , F 173, S 8, H M 722459, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: MOSACATA SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36236 , F 111, S 8, H M 427320, I/A 55 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: URBE CANTABRIA SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 122, S 8, H S 7628, I/A 43 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-39
Empresa: ERCAVICA DESARROLLOS SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 839, F 21, S 8, H CC 15046, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-10
Empresa: CANOVAS EXPLOTACIONES SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006, L 833, F 177, S 8, H CC 14950, I/A 6 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-10
Empresa: LIBISOSA DESARROLLOS SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 839, F 33, S 8, H CC 15047, I/A 2 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-10
Empresa: SEGOBRIGA DESARROLLOS SL
Apoderado
- Suarez Viejo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 839, F 45, S 8, H CC 15048, I/A 2 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-10
VER MAS ACTOS
Información de SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos