SUAREZ VEGA LAURA
Informe ejecutivo de SUAREZ VEGA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUAREZ VEGA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IRUN SL | Apoderado Solidario | 09/03/2020 | 09/12/2022 |
SYNTHES-STRATEC SA | Secretario | 29/11/2012 | 27/11/2014 |
VINCULACIONES DE SUAREZ VEGA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ VEGA LAURA
Apoderado Solidario
- Salvador Martin Marta
- Suarez Vega Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2824 , F 171, S 8, H SS 40029, I/A 5 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-20
Apoderado Solidario
- Salvador Martin Marta
- Suarez Vega Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2824 , F 171, S 8, H SS 40029, I/A 3 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Empresa: SYNTHES-STRATEC SA
Secretario
- Suarez Vega Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 89, S 8, H M 8918, I/A 94 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-28
Información de SUAREZ VEGA LAURA
Mostramos los datos de SUAREZ VEGA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ VEGA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos