SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN
Informe ejecutivo de SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS VEGETALES CONGANA SL | Apoderado | 19/10/2020 | |
WOMBEE HAPPY WORKING AND SOCIAL COMPANY SL | Apoderado Solidario | 19/10/2020 | |
PLASTBED SL | Apoderado | 19/10/2020 | |
QUESOS CUMBRES DEL SEGURA SL | Apoderado | 16/10/2020 | |
CICRUZ PRODUCCIONES Y PROMOCIONES SL | Socio Unico | 30/04/2020 | |
ASINTEMPO CONSULTING SLP | Administrador Unico | 23/11/2018 | |
WORKTRY SL | Administrador Unico | 26/10/2018 | |
OPERACIONES DE PRODUCCION Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 26/09/2016 | |
GESTION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DEL SUR SL | Socio Unico | 22/03/2013 | |
GESTION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DEL SUR SL | Administrador Unico | 22/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN
Empresa: GARCIA NARVAEZ SL
Apoderado
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 179, S 8, H J 7887, I/A 15 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-23
Empresa: PLASTBED SL
Apoderado
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 210, S 8, H J 24275, I/A 3 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-23
Apoderado Solidario
- Antequera Solis Jose Miguel
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 130, S 8, H J 19519, I/A 6 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-23
Empresa: QUESOS CUMBRES DEL SEGURA SL
Apoderado
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 148, S 8, H J 24263, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-23
Administrador Unico
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 58, S 8, H TF 60552, I/A 3 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-38
Empresa: CICRUZ PRODUCCIONES Y PROMOCIONES SL
Nuevo Socio Único
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14711 , F 116, S 8, H M 244132, I/A 7 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Empresa: ASINTEMPO CONSULTING SLP
Administrador Unico
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 123, S 8, H J 19218, I/A 4 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-23
Empresa: DELEY DATOS SL
Administrador Unico
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 84, S 8, H J 22929, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-23
Administrador Unico
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 195, S 8, H J 20629, I/A 3 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-23
Nuevo Socio Único
- Suarez Valenzuela Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 194, S 8, H J 20629, I/A 2 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-23
VER MAS ACTOS
Información de SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN
Mostramos los datos de SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ VALENZUELA ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos