SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL
Informe ejecutivo de SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 24/03/2015 | 20/04/2016 |
INSTALACIONES INABENSA SA | Apoderado Solidario | 16/10/2012 | 14/04/2014 |
INSTALACIONES INABENSA SA | Apoderado Mancomunado | 16/10/2012 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- De La Hermosa Serrano Angel
- Suarez Suarez Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30330 , F 141, S 8, H M 59261, I/A 616 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado
- Gomez Fernandez Francisco Javier
- Pastrana Portillo Daniel
- Suarez Suarez Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30330 , F 124, S 8, H M 59261, I/A 572 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: INSTALACIONES INABENSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Suarez Suarez Jose Rafael
Apoderado Solidario
- Suarez Suarez Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 170, S 8, H SE 20724, I/A 347 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41
Empresa: INSTALACIONES INABENSA SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Reine Rafael
- Maseras Gutierrez Miguel Angel
- Suarez Suarez Jose Rafael
Apoderado Solidario
- Suarez Suarez Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5485 , F 225, S 8, H SE 20724, I/A 306 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-41
Información de SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL
Mostramos los datos de SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ SUAREZ JOSE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos