SUAREZ SIERRA ROBERTO
Informe ejecutivo de SUAREZ SIERRA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ SIERRA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 18/07/2019 | |
AZ RENOVABLES SL | Administrador Unico | 11/01/2018 | |
INVERSIONES Y SUMINISTROS ORINOKIA SL | Administrador Unico | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE SUAREZ SIERRA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ SIERRA ROBERTO
Empresa: ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Suarez Sierra Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 144, S 8, H AS 26642, I/A 7 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-33
Empresa: ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
- Suarez Sierra Roberto
Consejero
- Guerrero Muñoz Juncal
- Suarez Gonzalez Jose Luis
- Suarez Sierra Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 144, S 8, H AS 26642, I/A 7 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-33
Empresa: AZ RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Suarez Sierra Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3837 , F 167, S 8, H AS 40975, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-33
Empresa: ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
- Suarez Sierra Roberto
Consejero
- Guerrero Muñoz Juncal
- Suarez Gonzalez Jose Luis
- Suarez Sierra Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 143, S 8, H AS 26642, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-33
Empresa: ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Suarez Sierra Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 143, S 8, H AS 26642, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-33
Administrador Unico
- Suarez Sierra Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 27, S 8, H A 123628, I/A 1 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-03
Información de SUAREZ SIERRA ROBERTO
Mostramos los datos de SUAREZ SIERRA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ SIERRA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos