SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATAFORMA DIGITAL DE MAYORISTAS SL | Administrador Solidario | 19/03/2019 | |
CH RECOVERY AUDIT GLOBAL TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 07/02/2018 | |
WIKIGRADO SL | Administrador Unico | 29/09/2017 | |
SW ADVISORY ESPAÑA SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS
Empresa: PLATAFORMA DIGITAL DE MAYORISTAS SL
Administrador Solidario
- Loren Rodriguez Juan Carlos
- Suarez Puertas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38668 , F 163, S 8, H M 687563, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Administrador Unico
- Suarez Puertas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37172 , F 107, S 8, H M 663407, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: WIKIGRADO SL
Administrador Unico
- Suarez Puertas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36375 , F 156, S 8, H M 653514, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Suarez Puertas Jose Luis
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32796 , F 53, S 8, H M 590320, I/A 3 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Información de SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ PUERTAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos