SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY
Informe ejecutivo de SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABO S. AGUSTIN SL | Administrador Unico | 03/08/2010 | 24/04/2019 |
SERVICIOS INTEGRALES SECADES SL | Administrador Unico | 17/05/2011 | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY
Empresa: CABO S. AGUSTIN SL
Administrador Unico
- Suarez Mendez Maria De Las Nieves Romarey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852 , F 3, S 8, H AS 41414, I/A 2 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-33
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES SECADES SL
Administrador Unico
- Suarez Mendez Maria De Las Nieves Romarey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900 , F 35, S 8, H AS 42432, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-33
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES SECADES SL
Administrador Unico
- Suarez Mendez Maria De Las Nieves Romarey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900 , F 27, S 8, H AS 42432, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-33
Empresa: CABO S. AGUSTIN SL
Administrador Unico
- Suarez Mendez Maria De Las Nieves Romarey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852 , F 1, S 8, H AS 41414, I/A 1 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-33
Información de SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY
Mostramos los datos de SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ MENDEZ MARIA DE LAS NIEVES ROMAREY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos