SUAREZ MARTIN JOCELYNE
Informe ejecutivo de SUAREZ MARTIN JOCELYNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ MARTIN JOCELYNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAMAR ISLAS SL | Administrador Solidario | 25/01/2018 | 02/01/2020 |
SUAMAR ISLAS SL | Administrador Mancomunado | 26/08/2013 | 25/01/2018 |
VINCULACIONES DE SUAREZ MARTIN JOCELYNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ MARTIN JOCELYNE
Empresa: SUAMAR ISLAS SL
Administrador Solidario
- Suarez Martin Jocelyne
- Suarez Martin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 60, S 8, H GC 47314, I/A 8 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-35
Empresa: SUAMAR ISLAS SL
Administrador Solidario
- Suarez Martin Jocelyne
- Suarez Martin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 57, S 8, H GC 47314, I/A 6 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-35
Empresa: SUAMAR ISLAS SL
Administrador Mancomunado
- Suarez Martin Jocelyne
- Suarez Martin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 57, S 8, H GC 47314, I/A 6 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-35
Empresa: SUAMAR ISLAS SL
Administrador Mancomunado
- Suarez Martin Jocelyne
- Suarez Martin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 52, S 8, H GC 47314, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-35
Información de SUAREZ MARTIN JOCELYNE
Mostramos los datos de SUAREZ MARTIN JOCELYNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ MARTIN JOCELYNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos