SUAREZ MALDONADO SALVADOR
Informe ejecutivo de SUAREZ MALDONADO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ MALDONADO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMERIENSE DE COMERCIO Y SERVICIOS SL | Apoderado | 13/12/2019 | |
AL ANDALUS-MELILLA MULTISERVICIOS SL | Apoderado | 12/08/2014 | |
YESOS Y ESCAYOLAS SUAREZ SL | Apoderado | 11/08/2014 | |
AL ANDALUS-MELILLA MULTISERVICIOS SL | Socio Unico | 29/08/2011 |
VINCULACIONES DE SUAREZ MALDONADO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ MALDONADO SALVADOR
Apoderado
- Suarez Maldonado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 169, S 8, H AL 40523, I/A 4 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-04
Empresa: AL ANDALUS-MELILLA MULTISERVICIOS SL
Apoderado
- Suarez Maldonado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 30, S 8, H AL 38500, I/A 3 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-04
Empresa: YESOS Y ESCAYOLAS SUAREZ SL
Apoderado
- Suarez Maldonado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 96, S 8, H AL 23144, I/A 3 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-04
Empresa: AL ANDALUS-MELILLA MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Suarez Maldonado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 30, S 8, H AL 38500, I/A 2 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-04
Empresa: YESOS Y ESCAYOLAS SUAREZ SL
Administrador Unico
- Suarez Maldonado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 96, S 8, H AL 23144, I/A 2 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-04
Empresa: AL ANDALUS-MELILLA MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Suarez Maldonado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 30, S 8, H AL 38500, I/A 1 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-04
Empresa: AL ANDALUS-MELILLA MULTISERVICIOS SL
Socio Único
- Suarez Maldonado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 30, S 8, H AL 38500, I/A 1 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-04
Información de SUAREZ MALDONADO SALVADOR
Mostramos los datos de SUAREZ MALDONADO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ MALDONADO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos