SUAREZ MACIAS MANUEL
Informe ejecutivo de SUAREZ MACIAS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ MACIAS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIROSHIBUS SL | Socio Unico | 24/10/2017 | |
HIROSHIBUS SL | Administrador Unico | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE SUAREZ MACIAS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ MACIAS MANUEL
Empresa: AUTOBUSES MELONERAS SL
Administrador Unico
- Suarez Macias Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115 , F 22, S 8, H GC 49866, I/A 3 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-35
Empresa: HIROSHIBUS SL
Administrador Unico
- Suarez Macias Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3044 , F 95, S 8, H T 52160, I/A 1 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-43
Empresa: HIROSHIBUS SL
Socio Único
- Suarez Macias Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3044 , F 95, S 8, H T 52160, I/A 1 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-43
Empresa: AUTOBUSES MELONERAS SL
Administrador Unico
- Suarez Macias Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 63, S 8, H T 47862, I/A 3 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-43
Empresa: AUTOBUSES MELONERAS SL
Administrador Mancomunado
- Alamo Gil Yurena Del Carmen
- Aleman Valido Fernando Jose
- Suarez Macias Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 63, S 8, H T 47862, I/A 3 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-43
Empresa: AUTOBUSES MELONERAS SL
Administrador Mancomunado
- Alamo Gil Yurena Del Carmen
- Aleman Valido Fernando Jose
- Suarez Macias Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 58, S 8, H T 47862, I/A 1 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-43
Información de SUAREZ MACIAS MANUEL
Mostramos los datos de SUAREZ MACIAS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ MACIAS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos