SUAREZ LLANEZA ROSALINO
Informe ejecutivo de SUAREZ LLANEZA ROSALINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ LLANEZA ROSALINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINOS MONTERA SL | Administrador Unico | 14/08/2017 | |
LACORREORIA SL | Administrador Unico | 16/03/2015 |
VINCULACIONES DE SUAREZ LLANEZA ROSALINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ LLANEZA ROSALINO
Empresa: VINOS MONTERA SL
Administrador Unico
- Suarez Llaneza Rosalino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 164, S 8, H AS 46906, I/A 2 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-33
Empresa: LACORREORIA SL
Administrador Unico
- Suarez Llaneza Rosalino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982 , F 134, S 8, H AS 44092, I/A 5 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-33
Empresa: FIERROS CORTAOS Y ARMAOS SL
Administrador Unico
- Suarez Llaneza Rosalino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 178, S 8, H TF 49325, I/A 2 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-38
Empresa: FIERROS CORTAOS Y ARMAOS SL
Administrador Unico
- Suarez Llaneza Rosalino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 15, S 8, H AS 41546, I/A 1 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-33
Empresa: FIERROS CORTAOS Y ARMAOS SL
Socio Único
- Suarez Llaneza Rosalino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 15, S 8, H AS 41546, I/A 1 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-33
Información de SUAREZ LLANEZA ROSALINO
Mostramos los datos de SUAREZ LLANEZA ROSALINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ LLANEZA ROSALINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos