SUAREZ GONZALEZ ROMAN
Informe ejecutivo de SUAREZ GONZALEZ ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ GONZALEZ ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPENDEDORAS U-RETAIL SL | Administrador Unico | 21/06/2024 | |
OUTLETVENDING SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | |
PANDAPRO SL | Administrador Unico | 28/07/2015 |
VINCULACIONES DE SUAREZ GONZALEZ ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ GONZALEZ ROMAN
Empresa: EXPENDEDORAS U-RETAIL SL
Administrador Unico
- Suarez Gonzalez Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 176049, I/A 8 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-03
Empresa: EXPENDEDORAS U-RETAIL SL
Apoderado
- Suarez Gonzalez Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4407 , F 3, S 8, H A 176049, I/A 5 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-03
Empresa: EXPENDEDORAS U-RETAIL SL
Apoderado
- Suarez Gonzalez Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4407 , F 3, S 8, H A 176049, I/A 3 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-03
Empresa: OUTLETVENDING SL
Administrador Unico
- Suarez Gonzalez Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 188, S 8, H A 156339, I/A 2 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-03
Empresa: PANDAPRO SL
Administrador Unico
- Suarez Gonzalez Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 207, S 8, H A 138031, I/A 2 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-03
Información de SUAREZ GONZALEZ ROMAN
Mostramos los datos de SUAREZ GONZALEZ ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ GONZALEZ ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos