SUAREZ GARCIA ROMAN
Informe ejecutivo de SUAREZ GARCIA ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SUAREZ GARCIA ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIENDAS AUTOMATICAS JAPON MARKET 24 H SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC | Apoderado Solidario | 30/12/2019 | |
CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC | Apoderado Mancomunado | 30/12/2019 | |
CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC | Director | 30/12/2019 | |
LOCKERS SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 27/12/2018 | |
OLEVENDING CANARIAS SL | Administrador Unico | 18/12/2018 | |
OLEVENDING TENERIFE SL | Administrador Solidario | 07/02/2017 | |
OLEVENDING BALEARES SL | Administrador Solidario | 02/11/2016 | |
OLEVENDING-GALICIA SL | Apoderado | 17/10/2012 | |
EXPLOTACIONES AUTOMATICAS DE ASTURIAS SL | Administrador Solidario | 20/10/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUAREZ GARCIA ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ GARCIA ROMAN
Empresa: OLEVENDING DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Garcia Corteguera Carlos
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3788 , F 31, S 8, H AS 39612, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-33
Empresa: OLE ACQUA FUTURE SL
Administrador Solidario
- Garcia Corteguera Carlos
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40615 , F 71, S 8, H M 720733, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Administrador Unico
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10547, L 7828, F 156, S 8, H V 183627, I/A 5 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-46
Administrador Solidario
- Garcia Corteguera Carlos
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10547, L 7828, F 156, S 8, H V 183627, I/A 5 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-46
Empresa: OLEVENDING MADRID SL
Administrador Unico
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30738 , F 97, S 8, H M 553149, I/A 4 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: OLE ACQUA FUTURE SL
Administrador Solidario
- Garcia Corteguera Carlos
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40615 , F 68, S 8, H M 720733, I/A 1 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Empresa: CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Director Comercial
Director
- Alvarez Perez Cesar
- Garcia Villaverde Roberto
- Gonzalez Menendez Rafael
- Suarez Garcia Roman
Sub.General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 126, S 8, H AS 625, I/A 271 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-33
Empresa: LOCKERS SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Garcia Ramos Sonia
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38506 , F 210, S 8, H M 684843, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Empresa: OLEVENDING CANARIAS SL
Administrador Unico
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 36, S 8, H TF 51392, I/A 3 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
Empresa: OLEVENDING CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Alonso Lopez Juan
- Suarez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 36, S 8, H TF 51392, I/A 3 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
VER MAS ACTOS
Información de SUAREZ GARCIA ROMAN
Mostramos los datos de SUAREZ GARCIA ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ GARCIA ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos