SUAREZ ESCOBAR MARIA
Informe ejecutivo de SUAREZ ESCOBAR MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ ESCOBAR MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPRENTA TACORONTE SL | Socio Unico | 01/06/2017 |
VINCULACIONES DE SUAREZ ESCOBAR MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ ESCOBAR MARIA
Empresa: IMPRENTA TACORONTE SL
Administrador Unico
- Suarez Escobar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 188, S 8, H TF 9276, I/A 6 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Empresa: IMPRENTA TACORONTE SL
Administrador Unico
- Suarez Escobar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 188, S 8, H TF 9276, I/A 5 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Empresa: IMPRENTA TACORONTE SL
Administrador Mancomunado
- Liñayo Alvarez Roberto Daniel
- Suarez Escobar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 188, S 8, H TF 9276, I/A 5 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Empresa: IMPRENTA TACORONTE SL
Socio Único
- Suarez Escobar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 188, S 8, H TF 9276, I/A 5 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Empresa: IMPRENTA TACORONTE SL
Administrador Mancomunado
- Liñayo Alvarez Roberto Daniel
- Suarez Escobar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 188, S 8, H TF 9276, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Información de SUAREZ ESCOBAR MARIA
Mostramos los datos de SUAREZ ESCOBAR MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ ESCOBAR MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos